原标题:江苏常州市长丁纯调任安徽铜陵市委书记
12月24日下午,安徽省铜陵市举行全市领导干部会议,安徽省委决议: 丁纯同志任中共铜陵市委委员、常委、书记,提名为铜陵市人大常委会主任提名人。
“政事儿”注意到, 丁纯此前职务为江苏常州市长,这是他初次跨省任职。
据揭露简历,丁纯生于1970年10月,江苏江阴人,他是一位 具有博士学位的专家型干部,前期从事科研工作,曾任电力自动化研究院安稳技能研究所所长、南京南瑞集团公司安稳技能分公司总经理。
2003年,他转入共青团体系,任江苏团省委副书记,提升副厅级,期间赴美国马里兰大学学习,获公共办理硕士学位。2010年10月,丁纯任扬州市委常委,先下一任组织部部长、副市长,2016年9月任市委副书记。
2017年2月,丁纯调任常州市委副书记、市政府副市长、代市长、党组书记、市行政学院院长(兼),并当选为常州市政府市长,直至此次履新。
“政事儿”注意到, 原任铜陵市委书记李猛,已在两天前(12月22日)跨省到差山东德州市委书记。
李猛出世于1967年2月,安徽凤台人,在安徽工作了32年,2016年任铜陵市委书记,这也是他初次跨省履新。
丁纯简历
丁纯,男,汉族,1970年10月出世,江苏江阴人,研究生文明,博士学位,高档工程师,1991年6月入党,1995年4月参加工作。
1988年9月东南大学电气工程系电气技能专业大学学习;
1992年9月电力自动化研究院电力体系及其自动化专业研究生学习,获硕士学位;
1995年4月电力自动化研究院体系所助理工程师、工程师;
1998年12月电力自动化研究院安稳技能研究所负责人;
1999年8月电力自动化研究院安稳技能研究所副所长、南京南瑞集团公司安稳技能分公司副总经理;
2000年12月电力自动化研究院安稳技能研究所所长、南京南瑞集团公司安稳技能分公司总经理;
2003年4月江苏团省委副书记;
2008年11月江苏团省委副书记、党组成员(其间:2009年4月至2010年3月省中青年高档办理人才海外研修班赴美国马里兰大学学习,获公共办理硕士学位);
2010年10月扬州市委常委、组织部部长,同年11月同时任市总工会主席;
2012年6月扬州市委常委、市政府副市长、党组副书记(其间:2006年9月至2014年6月南京大学工程办理学院办理科学与工程专业研究生学习,获博士学位);
2016年9月扬州市委副书记、市委党校校长、市行政学院院长;
2017年2月常州市委副书记、市政府副市长、代市长、党组书记、市行政学院院长(兼),并当选为常州市政府市长。
2019年12月安徽铜陵市委书记
“政事儿”(微信ID:xjbzse)撰稿/记者 许腾飞
提升大将,这7人啥来头?
广东省委常委、政法委书记任海南省委常委、海口市委书记
欢迎重视“政事儿”
了解新鲜时政资讯
点“在看”,Ta会看见 ↓ ↓ ↓
责任编辑: